Apenas três das 16 pastas não tiveram trocas até janeiro de 2020
O segundo mandato do prefeito Telmo Kirst foi marcado por mudanças no primeiro escalão. Desde 2017 até agora, 28 secretários passaram pelas 16 pastas que compõe a Administração Municipal de Santa Cruz do Sul.
Dessas, apenas três mantiveram o mesmo secretário no comando: Educação, Cultura e Planejamento, Orçamento e Gestão.
Já as pastas de Comunicação, Procuradoria Geral, Fazenda e Desenvolvimento Econômico foram as que mais tiveram mudanças, com cinco trocas cada, sendo que, entre idas e voltas, o Secretário Délcio Mayer tem cinco trocas, seguido de Régis de Oliveira Junior e Edenilson Severo com quatro, Vanir Ramos de Azevedo, Trícia Schaidhauer e Gerson Vargas com três e Aretusa Scheibler, César Cechinato, Zeno Assmann, Leandro Kroth e Eduardo Wisneiwski com duas passagens. Veja como foram as mudanças:
Segurança, Defesa Civil e Esporte:
- Henrique Hermany – 1º de fevereiro de 2017 até 28 de fevereiro de 2019
- Délsio Mayer – 28 de fevereiro de 2019 até 1º de novembro de 2019
- Licério Agnes – 12 de novembro de 2019 até agora
Educação:
- Jaqueline Marques – 1º de fevereiro de 2017 até agora
Saúde:
- Renice Vaccari – 1º de fevereiro de 2017 até 10 de agosto de 2018
- Régis de Oliveira Júnior – 11 de agosto de 2018 até agora
Planejamento, Orçamento e Gestão:
- Jeferson Gerhardt – 26 de janeiro de 2017 até agora
Cultura:
- Edemilson Severo – 11 de janeiro de 2019 até agora
Agricultura:
- Elo Schneiders – 20 de janeiro de 2017 até 1º de novembro de 2019
- Delsio Meyer – 1º de novembro de 2019 até agora
Desenvolvimento Econômico e Turismo:
- Léo Schwingel – 24 de janeiro de 2017 até 23 de março de 2017
- Flávio Bender – 4 de abril de 2017 até 28 de março de 2018
- César Cechinato – 28 de março de 2018 até 29 de novembro de 2019
- Edemilson Severo – 29 de novembro de 2019 até agora
Políticas Públicas e Assistência Social:
- Edemilson Severo – 1º de fevereiro de 2017 até 13 de agosto de 2018
- Aretusa Scheibler – 14 de agosto de 2018 até 19 de março de 2019
- Guiomar Rossini Machado – 19 de março de 2019 até agora
Habitação:
- Helena Hermany – 27 de janeiro de 2017 até 19 de março de 2019
- Aretusa Scheibler – 19 de março de 2019 até agora
Meio Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade:
- Anderson Mainardi. – 1º de fevereiro de 2017 até 16 de outubro de 2017
- Vanir Ramos de Azevedo – 16 de outubro de 2017 até 18 de maio de 2018
- Raul Fritsch – 18 de maio de 2018 até agora
Administração e Transparência:
- Vanir Ramos de Azevedo – 1º de fevereiro de 2017 até 28 de março de 2018
- Eduardo Wisniewski – 28 de março de 2018 até 18 de maio de 2018
- Vanir Ramos de Azevedo – 18 de maio de 2018 até 30 de dezembro de 2019
- Eduardo Wisniewski – 30 de dezembro até agora
Transportes e Serviços e Mobilidade Urbana:
- Gerson Vargas – 27 de janeiro de 2017 até 16 de dezembro de 2019
- Leandro Kroth – 16 de dezembro de 2019 até agora
Obras e Infraestrutura:
- Leandro Kroth – 26 de janeiro de 2017 até 16 de outubro de 2019
- Gerson Vargas – 16 de outubro de 2019 até 12 de novembro de 2019
- Zeno Assmann – 12 de novembro de 2019 até 16 de dezembro de 2019
- Gerson Vargas – 16 de dezembro até agora
Fazenda:
- Álvaro Conrad – 1º de fevereiro de 2017 até 13 de agosto de 2018
- Edemilson Severo – 13 de agosto de 2018 até 8 de janeiro de 2019
- Délsio Mayer – 8 de janeiro de 2019 até 28 de fevereiro de 2019
- Zeno Assmann – 28 de fevereiro de 2019 até 12 de novembro de 2019
- Nazário Bohnen – 12 de novembro de 2019 até agora
Comunicação:
- Régis de Oliveira Júnior – 20 de janeiro de 2017 até 11 de agosto de 2018
- Délsio Meyer – 11 de agosto de 2018 até 8 de janeiro de 2019
- Régis de Oliveira Júnior – 8 de janeiro de 2019 até 12 de novembro de 2019
- Trícia Schaidhauer – 12 de novembro de 2019 até 25 de novembro de 2019
- Régis de Oliveira Júnior – 25 de novembro de 2019 até 16 de dezembro de 2019
- Telmo Kirst – 16 de dezembro de 2019 até agora
Procuradoria Geral:
- Rogério Machado – 30 de janeiro de 2017 até 11 de abril de 2017
- César Cechinato – 13 de abril de 2017 até 28 de março de 2018
- Trícia Schaidhauer – 28 de março de 2018 até 12 de novembro de 2019
- Clayson Morimoto – 12 de novembro de 2019 até 25 de novembro de 2019
- Trícia Schaidhauer – 25 de novembro de 2019 até agora
Notícias relacionadas
TSE reconhece ilegalidade de bet eleitoral para apostas em candidatos
Prática pode ser enquadrada como abuso de poder econômico
Justiça Eleitoral proíbe carreatas eleitorais em Passo do Sobrado
Decisão foi tomada na tarda dessa sexta-feira
Projeto de lei busca garantir acolhimento de idosos em lares geriátricos particulares
Proposição é de autoria do deputado venâncio-airense, Airton Artus, e está em tramitação na Assembleia Legislativa
É mentira que o voto valerá como prova de vida nas Eleições 2024
A Justiça Eleitoral esclarece que são falsos informes que vêm circulando de que o voto servirá como prova de vida ao INSS